FERRER FERRUZ MANUEL
Informe ejecutivo de FERRER FERRUZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRER FERRUZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARIVIN SA | Presidente | 08/07/2010 | 20/12/2023 |
CARIVIN SA | Consejero | 08/07/2010 | 20/12/2023 |
VINCULACIONES DE FERRER FERRUZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER FERRUZ MANUEL
Empresa: CARIVIN SA
Consejero
- Ferrer Ferruz Manuel
Presidente
- Ferrer Ferruz Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 103, S 8, H HU 385, I/A 21 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-22
Empresa: CARIVIN SA
Consejero
- Ferrer Andres Manuel-antonio
- Ferrer Ferruz Manuel
- Navarro Ferrer Francisco Jose
- Navarro Ferrer Maria Nieves
Presidente
- Ferrer Ferruz Manuel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 103, S 8, H HU 385, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-22
Empresa: CARIVIN SA
Consejero
- Ferrer Andres Manuel-antonio
- Ferrer Ferruz Manuel
- Navarro Ferrer Francisco Jose
- Navarro Hernandez Jose Luis
Presidente
- Ferrer Ferruz Manuel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 102, S 8, H HU 385, I/A 18 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-22
Empresa: CARIVIN SA
Consejero
- Ferrer Andres Manuel-antonio
- Ferrer Ferruz Manuel
- Navarro Hernandez Jose Luis
Presidente
- Ferrer Ferruz Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 102, S 8, H HU 385, I/A 17 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-22
Información de FERRER FERRUZ MANUEL
Mostramos los datos de FERRER FERRUZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER FERRUZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos