FERREIROS DEVESA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de FERREIROS DEVESA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERREIROS DEVESA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES BARRAÑA SL | Administrador Unico | 25/10/2019 | |
AROMA DE GALICIA TURISMO SL | Administrador Unico | 22/06/2018 |
VINCULACIONES DE FERREIROS DEVESA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIROS DEVESA MARIA LUISA
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Administrador Unico
- Ferreiros Devesa Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 216, S 8, H SC 9838, I/A 13 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-15
Empresa: AROMA DE GALICIA TURISMO SL
Administrador Unico
- Ferreiros Devesa Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 103, S 8, H SC 49652, I/A 1 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-15
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Apoderado
- Ferreiros Devesa Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 215, S 8, H SC 9838, I/A 11 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-15
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Apoderado
- Ferreiros Devesa Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 214, S 8, H SC 9838, I/A 8 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-15
Información de FERREIROS DEVESA MARIA LUISA
Mostramos los datos de FERREIROS DEVESA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIROS DEVESA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos