FERREIRO RAMOS PABLO
Informe ejecutivo de FERREIRO RAMOS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE FERREIRO RAMOS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRO RAMOS PABLO
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Administrador Unico
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 65, S 8, H L 30947, I/A 6 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Socio Único
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 65, S 8, H L 30947, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Administrador Unico
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 64, S 8, H L 30947, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Administrador Solidario
- Blanch Olaya Mateo
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 64, S 8, H L 30947, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Administrador Solidario
- Blanch Olaya Mateo
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 175, S 8, H L 30947, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Administrador Unico
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 175, S 8, H L 30947, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Administrador Unico
- Ferreiro Ramos Pablo
Socio
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 172, S 8, H L 30947, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-25
Empresa: LLOTJA BALMES SL
Socio Único
- Ferreiro Ramos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 172, S 8, H L 30947, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-25
Información de FERREIRO RAMOS PABLO
Mostramos los datos de FERREIRO RAMOS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRO RAMOS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos