FERREIRO PEREZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de FERREIRO PEREZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERREIRO PEREZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PATRIMONIALES FERREIRO SL | Administrador Solidario | 10/08/2023 | |
CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ SL | Apoderado | 10/08/2023 |
VINCULACIONES DE FERREIRO PEREZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRO PEREZ SANTIAGO
Apoderado
- Ferreiro Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 154, S 8, H OR 1475, I/A 10 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-32
Administrador Solidario
- Ferreiro Perez Jose Alberto
- Ferreiro Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 193, S 8, H OR 10364, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-32
Administrador Solidario
- Ferreiro Perez Jose Alberto
- Ferreiro Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 153, S 8, H OR 1475, I/A 8 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-32
Empresa: BRASES SODEI SL
Liquidador Mancomunado
- Ferreiro Perez Santiago
- Muñoz Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 186, S 8, H OR 13179, I/A 2 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-32
Empresa: BRASES SODEI SL
Administrador Mancomunado
- Ferreiro Perez Santiago
- Muñoz Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 186, S 8, H OR 13179, I/A 2 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-32
Administrador Unico
- Ferreiro Perez Jose Alberto
- Ferreiro Perez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 152, S 8, H OR 1475, I/A 6 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-32
Empresa: BRASES SODEI SL
Administrador Mancomunado
- Ferreiro Perez Santiago
- Muñoz Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 185, S 8, H OR 13179, I/A 1 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-32
Información de FERREIRO PEREZ SANTIAGO
Mostramos los datos de FERREIRO PEREZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRO PEREZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos