FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA
Informe ejecutivo de FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUTOMOCION INTEGRAL OCA SL | Socio Unico | 03/02/2014 | |
SERVICIOS AUTOMOCION INTEGRAL OCA SL | Administrador Unico | 03/02/2014 | |
KIRA-PIWI INVERSORES SL | Socio Unico | 12/05/2010 | |
KIRA-PIWI INVERSORES SL | Administrador Unico | 12/05/2010 |
VINCULACIONES DE FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA
Empresa: VIVER CONSULTING EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33125 , F 35, S 8, H M 596149, I/A 2 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NALUMA SL
Administrador Unico
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31901 , F 177, S 8, H M 574192, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Administrador Solidario
- Diaz Arbones Eladio
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554, L 3554, F 18, S 8, H PO 47971, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-36
Empresa: VIVER CONSULTING EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33125 , F 32, S 8, H M 596149, I/A 1 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NALUMA SL
Administrador Unico
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31901 , F 174, S 8, H M 574192, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: SERVICIOS AUTOMOCION INTEGRAL OCA SL
Administrador Unico
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31901 , F 162, S 8, H M 574191, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: SERVICIOS AUTOMOCION INTEGRAL OCA SL
Socio Único
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31901 , F 162, S 8, H M 574191, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: KIRA-PIWI INVERSORES SL
Administrador Unico
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25506 , F 22, S 8, H M 459572, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: KIRA-PIWI INVERSORES SL
Administrador Solidario
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
- Gonzalez Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25506 , F 22, S 8, H M 459572, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: KIRA-PIWI INVERSORES SL
Socio Único
- Ferreira Rodriguez Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25506 , F 22, S 8, H M 459572, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
VER MAS ACTOS
Información de FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA
Mostramos los datos de FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRA RODRIGUEZ JESUS-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos