FERREIRA MORENO ALICIA
Informe ejecutivo de FERREIRA MORENO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERREIRA MORENO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARO DE LA RESTINGA SL | Apoderado | 05/08/2019 | |
CROMOTEX INMUEBLES SA | Apoderado | 21/01/2013 | 29/03/2019 |
CROMOTEX INMUEBLES SA | Administrador Unico | 08/02/2013 | 25/02/2014 |
VINCULACIONES DE FERREIRA MORENO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRA MORENO ALICIA
Empresa: FARO DE LA RESTINGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29482 , F 208, S 8, H M 141708, I/A 15 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: CROMOTEX INMUEBLES SA
Apoderado
- Ferreira Moreno Alicia
- Ferreira Moreno Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23310 , F 114, S 8, H M 417959, I/A 16 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Empresa: CROMOTEX INMUEBLES SA
Administrador Unico
- Ferreira Moreno Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23310 , F 111, S 8, H M 417959, I/A 9 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: CROMOTEX INMUEBLES SA
Administrador Unico
- Ferreira Moreno Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23310 , F 111, S 8, H M 417959, I/A 8 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Empresa: CROMOTEX INMUEBLES SA
Apoderado
- Ferreira Moreno Alicia
- Ferreira Moreno Jaime
- Ferreira Moreno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23310 , F 109, S 8, H M 417959, I/A 7 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Información de FERREIRA MORENO ALICIA
Mostramos los datos de FERREIRA MORENO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRA MORENO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos