FERREIRA LORENZO PATRICIA
Informe ejecutivo de FERREIRA LORENZO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERREIRA LORENZO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATAPHONE GLOBAL SA | Administrador Solidario | 24/05/2023 | |
MEKDES SL | Socio Unico | 09/11/2018 | |
MEKDES SL | Administrador Unico | 09/11/2018 |
VINCULACIONES DE FERREIRA LORENZO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRA LORENZO PATRICIA
Empresa: DATAPHONE GLOBAL SA
Administrador Solidario
- Ferreira Lorenzo Manuel
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496, L 3496, F 203, S 8, H PO 46733, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-36
Empresa: DATAPHONE GLOBAL SA
Administrador Unico
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496, L 3496, F 203, S 8, H PO 46733, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-36
Empresa: DATAPHONE GLOBAL SA
Administrador Unico
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496, L 3496, F 203, S 8, H PO 46733, I/A 4 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-36
Empresa: MEKDES SL
Administrador Unico
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 116, S 8, H PO 52667, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Empresa: MEKDES SL
Administrador Solidario
- Ferreira Lorenzo Patricia
- Lorenzo Veiga Maria Nely
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 116, S 8, H PO 52667, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Empresa: MEKDES SL
Socio Único
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 116, S 8, H PO 52667, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Empresa: CREAER WEAR SL
Administrador Solidario
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159, L 4159, F 50, S 8, H PO 60999, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-36
Empresa: CREAER WEAR SL
Administrador Solidario
- Ferreira Lorenzo Patricia
- Magan Gonzalez Juan Manuel
- Prado Rial Guillermo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159, L 4159, F 50, S 8, H PO 60999, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-36
Empresa: DATAPHONE GLOBAL SA
Administrador Unico
- Ferreira Lorenzo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496, L 3496, F 202, S 8, H PO 46733, I/A 2 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-36
Empresa: MEKDES SL
Administrador Solidario
- Ferreira Lorenzo Patricia
- Lorenzo Veiga Maria Nely
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 115, S 8, H PO 52667, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-36
Información de FERREIRA LORENZO PATRICIA
Mostramos los datos de FERREIRA LORENZO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRA LORENZO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos