FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES
Informe ejecutivo de FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUTCHISS CAPITAL ADVISERS SL | Socio Unico | 02/01/2024 | |
LIQUIDITY SYSTEMS POSSIBLE SL | Socio Unico | 25/08/2020 | |
LIQUIDITY SYSTEMS POSSIBLE SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | |
TRUST TILIAN DOS SL | Administrador Solidario | 21/08/2019 |
VINCULACIONES DE FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES
Empresa: HUTCHISS CAPITAL ADVISERS SL
Administrador Unico
- Ferreira Ferreira Renata Amariles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 798955, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: HUTCHISS CAPITAL ADVISERS SL
Administrador Unico
- Ferreira Ferreira Renata Amariles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45420 , F 161, S 8, H M 798955, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: HUTCHISS CAPITAL ADVISERS SL
Socio Único
- Ferreira Ferreira Renata Amariles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45420 , F 161, S 8, H M 798955, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: LIQUIDITY SYSTEMS POSSIBLE SL
Administrador Unico
- Ferreira Ferreira Renata Amariles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40679 , F 193, S 8, H M 721872, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: LIQUIDITY SYSTEMS POSSIBLE SL
Nuevo Socio Único
- Ferreira Ferreira Renata Amariles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40679 , F 193, S 8, H M 721872, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: TRUST TILIAN DOS SL
Administrador Solidario
- Costa Llor Jordi
- Ferreira Ferreira Renata Amariles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18124 , F 124, S 8, H M 313558, I/A 3 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Información de FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES
Mostramos los datos de FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRA FERREIRA RENATA AMARILES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos