FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE
Informe ejecutivo de FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELASTICTEK DISTRIBUTION SL | Administrador Unico | 03/01/2022 | |
INDEXBORDER SL | Administrador Unico | 04/02/2019 |
VINCULACIONES DE FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE
Empresa: BARMA AGRO ENTERPRISES SL
Administrador Solidario
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
- Vilde Egils
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43946 , F 183, S 8, H M 775338, I/A 3 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: LOFTMAGENTA SL
Administrador Solidario
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
- Vilde Egils
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43946 , F 182, S 8, H M 775338, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: LOFTMAGENTA SL
Administrador Unico
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43946 , F 182, S 8, H M 775338, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: LOFTMAGENTA SL
Administrador Unico
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43946 , F 180, S 8, H M 775338, I/A 1 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: LOFTMAGENTA SL
Socio Único
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43946 , F 180, S 8, H M 775338, I/A 1 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: ELASTICTEK DISTRIBUTION SL
Administrador Unico
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 41, S 8, H M 758470, I/A 1 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: INDEXBORDER SL
Administrador Unico
- Ferreira Cerqueira Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38706 , F 1, S 8, H M 688203, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Información de FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE
Mostramos los datos de FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRA CERQUEIRA PAULO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos