FERRE PATRICK-ANTOINE
Informe ejecutivo de FERRE PATRICK-ANTOINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRE PATRICK-ANTOINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 19/01/2023 |
SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA | Consejero Delegado Solidario | 25/07/2013 | |
SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA | Presidente | 25/07/2013 | |
SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA | Consejero | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE FERRE PATRICK-ANTOINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRE PATRICK-ANTOINE
Empresa: SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Ferre Patrick-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 13, S 8, H Z 11805, I/A 16 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-50
Empresa: SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Ferre Patrick-antoine
- Vidal Xavier Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 13, S 8, H Z 11805, I/A 15 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
Empresa: SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Ferre Patrick-antoine
- Vidal Xavier Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 11, S 8, H Z 11805, I/A 14 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-50
Empresa: SISTEMAS ATEQ ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Ferre Patrick-antoine
- Xavier Michel Vidal
Consejero
- Ferre Patrick-antoine
- Genevieve Ghislaine Level Marie- Christine
- Xavier Michel Vidal
Presidente
- Ferre Patrick-antoine
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 11, S 8, H Z 11805, I/A 14 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-50
Información de FERRE PATRICK-ANTOINE
Mostramos los datos de FERRE PATRICK-ANTOINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRE PATRICK-ANTOINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos