FERRE MOLINA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de FERRE MOLINA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRE MOLINA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXINDUR EUROCOLOR SL | Administrador Unico | 05/07/2012 |
VINCULACIONES DE FERRE MOLINA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRE MOLINA JUAN JOSE
Empresa: MAJU PROM 2018 SL
Administrador Solidario
- Ferre Molina Juan Jose
- Putellas Vila Mario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46580 , F 162, S 8, H B 524499, I/A 2 (29/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Empresa: MAJU PROM 2018 SL
Administrador Solidario
- Ferre Molina Juan Jose
- Putellas Vila Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46580 , F 161, S 8, H B 524499, I/A 1 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Empresa: HORMICRET SL
Administrador Solidario
- Ferre Molina Juan Jose
- Gas Gallego Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44188 , F 184, S 8, H B 449085, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Empresa: HORMICRET SL
Administrador Solidario
- Ferre Molina Juan Jose
- Gas Gallego Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44188 , F 183, S 8, H B 449085, I/A 1 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
Empresa: OXINDUR 2010 SL
Liquidador
- Ferre Molina Juan Jose
- Teixido Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42323 , F 59, S 8, H B 403727, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Empresa: OXINDUR EUROCOLOR SL
Administrador Unico
- Ferre Molina Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43270 , F 106, S 8, H B 422259, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Empresa: OXINDUR 2010 SL
Liquidador
- Ferre Molina Juan Jose
- Teixido Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42323 , F 58, S 8, H B 403727, I/A 2 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Empresa: OXINDUR 2010 SL
Administrador Unico
- Ferre Molina Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42323 , F 58, S 8, H B 403727, I/A 2 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Empresa: OXINDUR 2010 SL
Administrador Unico
- Ferre Molina Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42323 , F 55, S 8, H B 403727, I/A 1 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Información de FERRE MOLINA JUAN JOSE
Mostramos los datos de FERRE MOLINA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRE MOLINA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos