FERRE CANTANO ANA FRANCISCA
Informe ejecutivo de FERRE CANTANO ANA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRE CANTANO ANA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCORE PLUS SL | Administrador Solidario | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE FERRE CANTANO ANA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRE CANTANO ANA FRANCISCA
Empresa: INVERSIONES BLOCAN SL
Administrador Solidario
- Cobiella Beauvais Pedro Luis
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 150, S 8, H TF 63048, I/A 2 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Empresa: INVERSIONES BLOCAN SL
Administrador Solidario
- Cobiella Beauvais Diana
- Cobiella Beauvais Pedro Luis
- Ferre Cantano Ana Francisca
- Hernandez Rubio Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 147, S 8, H TF 63048, I/A 1 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Empresa: ENCORE PLUS SL
Administrador Solidario
- Cobiella Beauvais Pedro Luis
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 37, S 8, H TF 50337, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-38
Empresa: ENCORE PLUS SL
Administrador Unico
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 37, S 8, H TF 50337, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-38
Empresa: ENCORE PLUS SL
Administrador Unico
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 37, S 8, H TF 50337, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Empresa: ENCORE PLUS SL
Administrador Solidario
- Cobiella Beauvais Pedro Luis
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 37, S 8, H TF 50337, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Empresa: ENCORE PLUS SL
Socio Único
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 37, S 8, H TF 50337, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Empresa: ENCORE PLUS SL
Administrador Solidario
- Cobiella Beauvais Pedro Luis
- Ferre Cantano Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 34, S 8, H TF 50337, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
Información de FERRE CANTANO ANA FRANCISCA
Mostramos los datos de FERRE CANTANO ANA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRE CANTANO ANA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos