FERRE CANO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FERRE CANO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRE CANO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BOVEDA DE LA UNIVERSIDAD SL | Consejero | 11/05/2009 | 20/12/2012 |
FORMACION Y GESTION DE GRANADA SL | Consejero Delegado Solidario | 17/06/2009 | 08/05/2012 |
FORMACION Y GESTION DE GRANADA SL | Presidente | 08/05/2012 | |
FORMACION Y GESTION DE GRANADA SL | Consejero | 08/05/2012 |
VINCULACIONES DE FERRE CANO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRE CANO MARIA DOLORES
Empresa: LA BOVEDA DE LA UNIVERSIDAD SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ferre Cano Maria Dolores
- Garcia Perez Rosa
- Gomez Oliver Miguel
- Kelly Dorothy
- Molina Espinar Virtudes
- Navarro Galera Andres
- Sanz Sainz Inmaculada
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 95, S 8, H GR 14967, I/A 11 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-18
Empresa: FORMACION Y GESTION DE GRANADA SL
Consejero Delegado Solidario
- Ferre Cano Maria Dolores
- Navarro Galera Andres
- Sanz Sainz Inmaculada
Consejero
Presidente
- Ferre Cano Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 16, S 8, H GR 11193, I/A 23 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-18
Empresa: FORMACION Y GESTION DE GRANADA SL
Consejero Delegado Solidario
- Ferre Cano Maria Dolores
- Garcia Santos Florentino
- Sanz Sainz Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 161, S 8, H GR 11193, I/A 15 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-18
Empresa: LA BOVEDA DE LA UNIVERSIDAD SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ferre Cano Maria Dolores
- Garcia Perez Rosa
- Garcia Santos Florentino
- Gomez Oliver Miguel
- Kelly Dorothy
- Molina Espinar Virtudes
- Sanz Sainz Inmaculada
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 30, S 8, H GR 14967, I/A 8 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-18
Información de FERRE CANO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FERRE CANO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRE CANO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos