FERRANDO CARIÑENA EDUARDO
Informe ejecutivo de FERRANDO CARIÑENA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRANDO CARIÑENA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 06/02/2024 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado Solidario | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE FERRANDO CARIÑENA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDO CARIÑENA EDUARDO
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Armendariz Ruiz Javier
- Barbera Navarro Eduardo
- Camacho Conde Julio
- Chacon Del Puerto Sergio
- De Los Santos De La Rosa Beatriz
- Exposito Aranda Miguel Angel
- Fernandez Moreno Maria Teresa
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Ferrer Arranz Carlos
- Florin Floare Dumitri
- Garcia Gonzalez Lucia
- Gomez Lopez Maria Victoria
- Gomez Moreno Alicia
- Gonzalez Acosta Miguel Angel
- Gonzalez Gonzalez Francisco Javier
- Guidet Martin Jesus
- Guzman Marti Eduardo Enrique
- Haro Plaza Enrique
- Madrid Lorca Antonio
- Maestre Martinez Lola
- Martinez Navarro Maria Isabel
- Melguizo Molina Ruben
- Monton Montoro Alvaro
- Orcajada Castillo Francisco
- Palma Marin Gema
- Pedregosa Gomez Alejandro
- Roig Visiedo Maria
- Sanchez Martin Susana
- Vazquez Perez Cristina
- Vega Lopez Emilio Manuel
- Velez Toledano Mara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 93, S 8, H AL 40338, I/A 808 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-04
Apoderado Solidario
- Armendariz Ruiz Javier
- Barbera Navarro Eduardo
- Camacho Conde Julio
- Chacon Del Puerto Sergio
- De Los Santos De La Rosa Beatriz
- Exposito Aranda Miguel Angel
- Fernandez Moreno Maria Teresa
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Ferrer Arranz Carlos
- Floare Dumitri Florin
- Garcia Gonzalez Lucia
- Gomez Lopez Maria Victoria
- Gomez Moreno Alicia
- Gonzalez Acosta Miguel Angel
- Gonzalez Gonzalez Francisco Javier
- Guidet Martin Jesus
- Guzman Marti Eduardo Enrique
- Haro Plaza Enrique
- Madrid Lorca Antonio
- Maestre Martinez Lola
- Martinez Navarro Maria Isabel
- Melguizo Molina Ruben
- Monton Montoro Alvaro
- Orcajada Castillo Francisco
- Palma Marin Gema
- Pedregosa Gomez Alejandro
- Roig Visiedo Maria
- Sanchez Martin Susana
- Vazquez Perez Cristina
- Vega Lopez Emilio Manuel
- Velez Toledano Mara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 107, S 8, H M 573805, I/A 382 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Regadera Sanchez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 81, S 8, H AL 40338, I/A 799 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-04
Apoderado Solidario
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Regadera Sanchez Juan Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 101, S 8, H M 573805, I/A 379 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Apoderado Solidario
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Garcia Guzon Javier
- Jerez Perez Juan Antonio
- Martinez-ibarra Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37799 , F 141, S 8, H M 573805, I/A 188 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Garcia Guzon Javier
- Jerez Perez Juan Antonio
- Martinez-ibarra Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 160, S 8, H AL 40338, I/A 447 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Herrero Bolos Trinidad Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 156, S 8, H AL 40338, I/A 443 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-04
Apoderado Solidario
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Herrero Bolos Trinidad Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37799 , F 139, S 8, H M 573805, I/A 187 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Apoderado Solidario
- Balsas Martinez Manuel
- Bueno Taboada Encarnacion
- Cardenas Cazorla Juan Francsico
- Catalan Peribañez Daniel
- Clerigues Alepuz Luis Ramon
- De Los Santos De La Rosa Beatriz
- Escorza Perez Carlos Justo
- Felices Figueredo Jose Alfredo
- Fernandez Martinez Francisco
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Garre Lopez Juan Jose
- Gimenez Serra Santiago
- Gomez Cara Jose Luis
- Gonzalez Palazon Jesus
- Herrera Lucas Pascuala
- Lillo Garcia Juan Jose
- Lopez Garcia Juan
- Lopez Ruiz Nadia
- Martinez Marquez Teresa
- Mediavilla Diez Raquel
- Mendoza Padron Juan Manuel
- Monzo Colomer Manuel
- Navarro Martinez Juana Martin
- Peinado Palacios Luis
- Pelegrina Torres Veronica
- Pellicer Collado Celia
- Perez Lopez Maria Jose
- Primo Gimenez Maria
- Revert Espi Yolanda
- Roman Noguera Cristobal
- Romero Pastor Nicolas
- Ruiz Conde Jose Antonio
- Salvador Urrutia Francisca
- Sanchez Canovas Patricia
- Santiago Muñoz Francisco Gabriel
- Serrano Perez Jose Angel
- Simon Garcia Francisco Joaquin
- Suarez Perez Carlos Jose
- Valenzuela Muñoz Marta
- Vera Solivellas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 205, S 8, H M 573805, I/A 141 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Balsas Martinez Manuel
- Bueno Taboada Encarnacion
- Cardenas Cazorla Juan Francisco
- Catalan Peribañez Daniel
- Clerigues Alepuz Luis Ramon
- De Los Santos De La Rosa Beatriz
- Escoriza Perez Carlos Justo
- Felices Figueredo Jose Alfredo
- Fernandez Jimenez Alfonso
- Fernandez Martinez Francisco
- Ferrando Cariñena Eduardo
- Garre Lopez Juan Jose
- Gimenez Serra Santiago
- Gomez Cara Jose Luis
- Gonzalez Palazon Jesus
- Herrera Lucas Pascuala
- Lillo Garcia Juan Jose
- Lopez Garcia Juan
- Lopez Perez Nadia
- Martinez Marquez Teresa
- Mediavilla Diez Raquel Isabel
- Mendoza Padron Juan Manuel
- Monzo Colomer Manuel
- Navarro Martinez Juana Maria
- Peinado Palacios Luis
- Pelegrina Torres Veronica
- Pellicer Collado Celia
- Perez Lopez Maria Jose
- Primo Gimenez Maria
- Revert Espi Yolanda
- Roman Noguera Cristobal
- Romero Pastor Nicolas
- Ruiz Conde Jose Antonio
- Salvador Urrutia Francisca
- Sanchez Canovas Patricia
- Santiago Muñoz Francisco Gabriel
- Serrano Perez Jose Angel
- Simon Garcia Francisco Joaquin
- Suarez Perez Carlos Jose
- Valenzuela Muñoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 60, S 8, H AL 40338, I/A 355 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-04
Información de FERRANDO CARIÑENA EDUARDO
Mostramos los datos de FERRANDO CARIÑENA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDO CARIÑENA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos