FERRANDIZ PEREZ EDUARDO
Informe ejecutivo de FERRANDIZ PEREZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRANDIZ PEREZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS Y MARROQUINERIA DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 13/10/2015 |
VINCULACIONES DE FERRANDIZ PEREZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDIZ PEREZ EDUARDO
Administrador Unico
- Ferrandiz Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 215, S 8, H A 83570, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-03
Empresa: TRATAMIENTO Y CONTROL INFORMATICO SL
Apoderado
- Ferrandiz Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 93, S 8, H A 67319, I/A 2 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-03
Administrador Unico
- Ferrandiz Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 215, S 8, H A 83570, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-03
Empresa: INFORTIC SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 95, S 8, H A 89766, I/A 3 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-03
Información de FERRANDIZ PEREZ EDUARDO
Mostramos los datos de FERRANDIZ PEREZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDIZ PEREZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos