FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANISTAS INGENIEROS SA | Administrador Unico | 10/10/2012 | 14/08/2024 |
VINCULACIONES DE FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO
Empresa: URBANISTAS INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Ferrandiz Dauder Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 2575, I/A 16 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-46
Empresa: URBANISTAS INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Ferrandiz Dauder Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856, L 172, F 216, S 8, H V 2575, I/A 14 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: URBANISTAS INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Ferrandiz Dauder Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856, L 172, F 215, S 8, H V 2575, I/A 13 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-46
Empresa: URBANISTAS INGENIEROS SA
Administrador Unico
- Ferrandiz Dauder Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856, L 172, F 215, S 8, H V 2575, I/A 12 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-46
Información de FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDIZ DAUDER JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos