FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO
Informe ejecutivo de FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFER COMERCIAL PLANTA ORNAMENTAL SL | Liquidador Solidario | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
ALFER COMERCIAL PLANTA ORNAMENTAL SL | Administrador Solidario | 28/12/2018 | |
VIVEROS ALFER SL | Administrador Solidario | 26/09/2013 | 09/01/2018 |
VIVEROS ALFER SL | Liquidador | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO
Empresa: ALFER COMERCIAL PLANTA ORNAMENTAL SL
Liquidador Solidario
- Alonso Ramirez Luis Miguel
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 77, S 8, H A 108480, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-03
Empresa: ALFER COMERCIAL PLANTA ORNAMENTAL SL
Administrador Solidario
- Alonso Ramirez Luis Miguel
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Liquidador Solidario
- Alonso Ramirez Luis Miguel
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 77, S 8, H A 108480, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-03
Empresa: VIVEROS ALFER SL
Liquidador
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 52, S 8, H A 136577, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: VIVEROS ALFER SL
Administrador Solidario
- Alonso Ramirez Luis Miguel
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Liquidador
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 52, S 8, H A 136577, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: VIVEROS ALFER SL
Administrador Solidario
- Alonso Ramirez Luis Miguel
- Ferrandez Torres Aser Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 51, S 8, H A 136577, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-03
Información de FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO
Mostramos los datos de FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDEZ TORRES ASER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos