FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACION HUESCA SL | Socio Unico | 22/03/2022 | |
CENTRO DE FORMACION HUESCA SL | Administrador Unico | 22/03/2022 | |
SOUND DEALERS EVENTOS Y PROMOCIONES MUSICALES SL | Socio Unico | 04/04/2014 | |
SOUND DEALERS EVENTOS Y PROMOCIONES MUSICALES SL | Administrador Unico | 04/04/2014 | |
CENTRO DE FORMACION RIBAGORZA SL | Socio Unico | 14/10/2010 | |
CENTRO DE FORMACION RIBAGORZA SL | Administrador Unico | 14/10/2010 |
VINCULACIONES DE FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS
Empresa: CENTRO DE FORMACION HUESCA SL
Administrador Unico
- Ferrandez Perez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 180, S 8, H HU 13106, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-22
Empresa: CENTRO DE FORMACION HUESCA SL
Administrador Solidario
- Ferrandez Perez Jose-luis
- Viñuales Gabas Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 180, S 8, H HU 13106, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-22
Empresa: CENTRO DE FORMACION HUESCA SL
Socio Único
- Ferrandez Perez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 180, S 8, H HU 13106, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-22
Empresa: CENTRO DE FORMACION HUESCA SL
Administrador Solidario
- Ferrandez Perez Jose-luis
- Viñuales Gabas Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 179, S 8, H HU 13106, I/A 1 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-22
Administrador Unico
- Ferrandez Perez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32170 , F 41, S 8, H M 578913, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Socio Único
- Ferrandez Perez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32170 , F 41, S 8, H M 578913, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: CENTRO DE FORMACION RIBAGORZA SL
Administrador Unico
- Ferrandez Perez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416, L 246, F 34, S 8, H HU 5146, I/A 2 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-22
Empresa: CENTRO DE FORMACION RIBAGORZA SL
Administrador Mancomunado
- Ferrandez Perez Jose-luis
- Mascaray Gracia Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416, L 246, F 34, S 8, H HU 5146, I/A 2 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-22
Empresa: CENTRO DE FORMACION RIBAGORZA SL
Socio Único
- Ferrandez Perez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416, L 246, F 34, S 8, H HU 5146, I/A 2 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-22
Empresa: ANALISIS TECNICO DE BOLSA SL
Liquidador Mancomunado
- Ferrandez Perez Jose-luis
- Viñuales Gabas Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 175, S 8, H HU 7169, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-22
VER MAS ACTOS
Información de FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS
Mostramos los datos de FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDEZ PEREZ JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos