FERRANDEZ LLOPIS VICENTE
Informe ejecutivo de FERRANDEZ LLOPIS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRANDEZ LLOPIS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTIVOS EXTENSIVOS LICANCABUR SL | Administrador Unico | 22/05/2024 | |
AGROPECUARIA LAS PANSAS SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
LA PISANA AGRICOLA SL | Apoderado | 28/08/2023 | |
SPUMATEX SL | Apoderado | 16/02/2022 | |
BULEVAR ELCHE SL | Apoderado | 23/12/2019 | |
LAMINADOS Y PEGADOS TEXTILES SL | Apoderado | 30/10/2018 | |
LOGISTICA FRISECO SL | Administrador Unico | 12/06/2014 |
VINCULACIONES DE FERRANDEZ LLOPIS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDEZ LLOPIS VICENTE
Empresa: CULTIVOS EXTENSIVOS LICANCABUR SL
Administrador Unico
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191501, I/A 1 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-03
Empresa: AGROPECUARIA LAS PANSAS SL
Apoderado
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 214, S 8, H A 187881, I/A 2 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-03
Empresa: LA PISANA AGRICOLA SL
Apoderado
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4092 , F 174, S 8, H A 158264, I/A 5 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-03
Empresa: LA PISANA AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4092 , F 173, S 8, H A 158264, I/A 4 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-03
Empresa: SPUMATEX SL
Apoderado
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 207, S 8, H A 7336, I/A 19 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-03
Empresa: BULEVAR ELCHE SL
Apoderado
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 178, S 8, H A 32110, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-03
Empresa: LAMINADOS Y PEGADOS TEXTILES SL
Apoderado
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 218, S 8, H A 12694, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-03
Empresa: LA PISANA AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4092 , F 172, S 8, H A 158264, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-03
Empresa: LOGISTICA FRISECO SL
Administrador Unico
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3780 , F 95, S 8, H A 140340, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Empresa: FLEXOTEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Ferrandez Llopis Jose Ramon
- Ferrandez Llopis Vicente
Consejero
- Ferrandez Agullo Ramon
- Ferrandez Llopis Francisco
- Ferrandez Llopis Jose Ramon
- Ferrandez Llopis Vicente
- Ferrandez Llopis Victor
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ferrandez Llopis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 9, S 8, H A 9125, I/A 7 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-03
Información de FERRANDEZ LLOPIS VICENTE
Mostramos los datos de FERRANDEZ LLOPIS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDEZ LLOPIS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos