FERRAN AUQUER LLAURO
Informe ejecutivo de FERRAN AUQUER LLAURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRAN AUQUER LLAURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIO I ADMINISTRACIO FORESTAL I RURAL SL | Administrador Solidario | 28/11/2019 |
VINCULACIONES DE FERRAN AUQUER LLAURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRAN AUQUER LLAURO
Empresa: CLOS DE LA SERRA BLANCA SL
Apoderado
- Carlos Cervera Rucabado
- Ferran Auquer Llauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 141, S 8, H GI 63876, I/A 5 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-17
Administrador Solidario
- Ferran Auquer Llauro
- Nuria Auquer Llauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 61, S 8, H GI 19354, I/A 3 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-17
Empresa: CLOS DE LA SERRA BLANCA SL
Apoderado
- Ferran Auquer Llauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 139, S 8, H GI 63876, I/A 2 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-17
Empresa: PUNT JURIDIC ADVOCATS SCP
Liquidador Solidario
- Ana-maria Isach Grau
- Ferran Auquer Llauro
- Maria Pages Albo
- Virginia-maria Fortes Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 40, S 8, H GI 50397, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Empresa: PUNT JURIDIC ADVOCATS SCP
Administrador Solidario
- Ana-maria Isach Grau
- Ferran Auquer Llauro
- Maria Pages Albo
- Virginia-maria Fortes Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 40, S 8, H GI 50397, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Empresa: PUNT JURIDIC ADVOCATS SCP
Administrador Solidario
- Ana-maria Isach Grau
- Ferran Auquer Llauro
- Maria Pages Albo
- Virginia-maria Fortes Lucas
Soc.Prof.
- Ana-maria Isach Grau
- Ferran Auquer Llauro
- Maria Pages Albo
- Virginia-maria Fortes Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 39, S 8, H GI 50397, I/A 1 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-17
Información de FERRAN AUQUER LLAURO
Mostramos los datos de FERRAN AUQUER LLAURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRAN AUQUER LLAURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos