FERRAN ALCARAZ ALFONSO
Informe ejecutivo de FERRAN ALCARAZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FERRAN ALCARAZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECTE DRAM III SL | Administrador Unico | 24/10/2019 | |
JO AL AUGUSTA 2003 SL | Administrador Unico | 07/04/2016 | |
EURO-FUNDING LOCAL & INDIRECT TAXES SL | Apoderado | 04/03/2016 |
VINCULACIONES DE FERRAN ALCARAZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRAN ALCARAZ ALFONSO
Empresa: PROJECTE DRAM III SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 72, S 8, H B 401862, I/A 7 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43924 , F 91, S 8, H B 441896, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
Empresa: EURO-FUNDING LOCAL TAXES SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27985 , F 172, S 8, H M 504372, I/A 12 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Empresa: EURO-FUNDING LOCAL TAXES SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27985 , F 171, S 8, H M 504372, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Empresa: JO AL AUGUSTA 2003 SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35360 , F 112, S 8, H B 264984, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Empresa: EURO-FUNDING LOCAL TAXES SL
Apoderado
- Arce Borda Jose Maria
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27985 , F 168, S 8, H M 504372, I/A 7 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: JO AL AUGUSTA 2003 SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35360 , F 112, S 8, H B 264984, I/A 4 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43924 , F 90, S 8, H B 441896, I/A 1 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
Empresa: AMEDYN HEALTHCARE SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 17, S 8, H B 402275, I/A 3 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Empresa: PROJECTE DRAM III SL
Administrador Unico
- Ferran Alcaraz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42149 , F 79, S 8, H B 401862, I/A 4 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
VER MAS ACTOS
Información de FERRAN ALCARAZ ALFONSO
Mostramos los datos de FERRAN ALCARAZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRAN ALCARAZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos