FERNANDO OTALORA MUÑOZ
Informe ejecutivo de FERNANDO OTALORA MUÑOZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDO OTALORA MUÑOZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUROMETRICS SL | Administrador Solidario | 15/09/2014 | |
FOMTRADING VENTURES SL | Socio Unico | 12/07/2012 | |
FOMTRADING VENTURES SL | Administrador Unico | 12/07/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDO OTALORA MUÑOZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDO OTALORA MUÑOZ
Empresa: NEUROMETRICS SL
Administrador Solidario
- Fernando Otalora Muñoz
- Moises Aguilar Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 143, S 8, H MU 79357, I/A 3 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-30
Empresa: NEUROMETRICS SL
Administrador Unico
- Fernando Otalora Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 143, S 8, H MU 79357, I/A 3 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-30
Empresa: NEUROMETRICS SL
Administrador Unico
- Fernando Otalora Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 143, S 8, H MU 79357, I/A 2 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-30
Empresa: INFORMES ECOFIN SL
Apoderado Solidario
- Fernando Otalora Muñoz
- Francisco Javie Garcia Gimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 59, S 8, H MU 66004, I/A 5 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-30
Empresa: FOMTRADING VENTURES SL
Administrador Unico
- Fernando Otalora Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 108, S 8, H MU 79269, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-30
Empresa: FOMTRADING VENTURES SL
Socio Único
- Fernando Otalora Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 108, S 8, H MU 79269, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-30
Empresa: INFORMES ECOFIN SL
Apoderado Solidario
- Fernando Otalora Muñoz
- Francisco Javie Garcia Gimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 59, S 8, H MU 66004, I/A 4 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-30
Información de FERNANDO OTALORA MUÑOZ
Mostramos los datos de FERNANDO OTALORA MUÑOZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDO OTALORA MUÑOZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos