FERNANDO MARTINEZ EUGENIO
Informe ejecutivo de FERNANDO MARTINEZ EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FERNANDO MARTINEZ EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIEL CONFORT SL | Consejero Delegado Solidario | 22/02/2017 | |
PIEL CONFORT SL | Presidente | 22/02/2017 | |
PIEL CONFORT SL | Consejero | 22/02/2017 | |
ZAPPING MOBEL SL | Administrador Solidario | 14/02/2017 | |
TEREVI SL | Administrador Solidario | 06/02/2017 | |
AMPACALO SL | Liquidador | 12/04/2011 | 12/04/2011 |
CARPINTERIA MAR FORT SL | Consejero Delegado Solidario | 24/02/2011 | |
CARPINTERIA MAR FORT SL | Presidente | 24/02/2011 | |
CARPINTERIA MAR FORT SL | Liquidador | 24/02/2011 | 24/02/2011 |
CARPINTERIA MAR FORT SL | Consejero | 24/02/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDO MARTINEZ EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDO MARTINEZ EUGENIO
Empresa: PIEL CONFORT SL
Consejero Delegado Solidario
- Angel Martinez Eugenio
- Fernando Martinez Eugenio
Consejero
- Angel Martinez Eugenio
- Fernando Martinez Eugenio
- Luis Martinez Reus
Presidente
- Fernando Martinez Eugenio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 198, S 8, H MU 7093, I/A A (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-30
Empresa: ZAPPING MOBEL SL
Administrador Solidario
- Angel Martinez Eugenio
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 90, S 8, H MU 4702, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-30
Empresa: TEREVI SL
Administrador Solidario
- Angel Martinez Eugenio
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 189, S 8, H MU 6459, I/A 5 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-30
Empresa: AMPACALO SL
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 82, S 8, H MU 36180, I/A 6 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-30
Empresa: AMPACALO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 82, S 8, H MU 36180, I/A 6 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-30
Empresa: CONVER YECLA SL
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 138, S 8, H MU 6984, I/A 6 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-30
Empresa: CONVER YECLA SL
Administrador Solidario
- Fernando Martinez Eugenio
- Jose Rubio Juan
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 138, S 8, H MU 6984, I/A 6 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-30
Empresa: PIELDIVA INTERNACIONAL SL
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 81, S 8, H MU 66202, I/A 2 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-30
Empresa: PIELDIVA INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Esteban-orlando Aller Coppen
- Fernando Martinez Eugenio
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 81, S 8, H MU 66202, I/A 2 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-30
Empresa: CARPINTERIA MAR FORT SL
Liquidador
- Fernando Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 24, S 8, H MU 402, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-30
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDO MARTINEZ EUGENIO
Mostramos los datos de FERNANDO MARTINEZ EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDO MARTINEZ EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos