FERNANDO CERVERA SOLA
Informe ejecutivo de FERNANDO CERVERA SOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDO CERVERA SOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XILOMIX SL | Socio Unico | 13/01/2017 | |
BULALE SL | Socio Unico | 13/01/2017 | |
SOLIUS COLOR SL | Apoderado | 27/04/2016 | |
BULALE SL | Administrador Unico | 09/12/2014 | |
XILOMIX SL | Administrador Unico | 09/12/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDO CERVERA SOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDO CERVERA SOLA
Empresa: BLACK HOUSE SL
Administrador Unico
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 200, S 8, H GI 24751, I/A 9 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-17
Empresa: GESTORA SOLIUS SL
Administrador Unico
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47 , F 183, S 8, H GI 788, I/A 6 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-17
Empresa: BLACK HOUSE SL
Administrador Unico
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 199, S 8, H GI 24751, I/A 7 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Empresa: BLACK HOUSE SL
Socio Único
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 199, S 8, H GI 24751, I/A 7 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Empresa: BULALE SL
Socio Único
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 178, S 8, H GI 14015, I/A 9 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-17
Empresa: XILOMIX SL
Socio Único
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 125, S 8, H GI 17198, I/A 9 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-17
Empresa: SOLIUS COLOR SL
Apoderado
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 128, S 8, H GI 48165, I/A 7 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-17
Empresa: XILOMIX SL
Administrador Unico
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 125, S 8, H GI 17198, I/A 7 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-17
Empresa: BULALE SL
Administrador Unico
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 178, S 8, H GI 14015, I/A 8 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-17
Empresa: XILOMIX SL
Administrador Unico
- Fernando Cervera Sola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 125, S 8, H GI 17198, I/A 6 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-17
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDO CERVERA SOLA
Mostramos los datos de FERNANDO CERVERA SOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDO CERVERA SOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos