FERNANDO BASTIDA GARCIA
Informe ejecutivo de FERNANDO BASTIDA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDO BASTIDA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y DESARROLLOS CIUDAD DE LORCA SL | Administrador Unico | 07/07/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDO BASTIDA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDO BASTIDA GARCIA
Administrador Unico
- Fernando Bastida Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111 , F 169, S 8, H MU 88125, I/A 2 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Administrador Unico
- Fernando Bastida Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 210, S 8, H MU 48245, I/A 8 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-30
Empresa: INVERSIONES WORK SL
Administrador Solidario
- Domingo Arcas Lopez
- Fernando Bastida Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 167, S 8, H MU 1243, I/A 2 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-30
Administrador Unico
- Fernando Bastida Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 210, S 8, H MU 48245, I/A 7 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-30
Información de FERNANDO BASTIDA GARCIA
Mostramos los datos de FERNANDO BASTIDA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDO BASTIDA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos