FERNANDEZ ZOYO JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ZOYO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ ZOYO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUERDOS DEL ROCIO SL | Liquidador Unico | 28/09/2018 | 20/12/2022 |
MUNDO CAMPERO SL | Administrador Unico | 22/07/2020 | 01/04/2022 |
EL TAMBORIL DEL ROCIO SL | Administrador Unico | 31/12/2014 | 10/03/2016 |
EL TAMBORIL DEL ROCIO SL | Liquidador | 10/03/2016 | 10/03/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ZOYO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ZOYO JOSE
Empresa: RECUERDOS DEL ROCIO SL
Liquidador Unico
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 178, S 8, H SE 23923, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
Empresa: MUNDO CAMPERO SL
Administrador Unico
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7074 , F 107, S 8, H SE131057, I/A A (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-41
Empresa: MUNDO CAMPERO SL
Administrador Unico
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 160, S 8, H H 14893, I/A 4 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-21
Empresa: RECUERDOS DEL ROCIO SL
Liquidador Unico
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 178, S 8, H SE 23923, I/A 2 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-41
Empresa: EL TAMBORIL DEL ROCIO SL
Liquidador
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 32, S 8, H SE104647, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
Empresa: EL TAMBORIL DEL ROCIO SL
Administrador Unico
- Fernandez Zoyo Jose
Liquidador
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 32, S 8, H SE104647, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
Empresa: EL TAMBORIL DEL ROCIO SL
Administrador Unico
- Fernandez Zoyo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 137, S 8, H H 12091, I/A 3 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-13-21
Información de FERNANDEZ ZOYO JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ ZOYO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ZOYO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos