FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUMAIX SL | Consejero | 11/02/2021 | |
LAUMAIX SL | Secretario | 11/02/2021 | |
INVERSEI 98 SL | Apoderado | 03/11/2016 | |
GRUPO ANBEFE SL | Apoderado | 03/11/2016 | |
RECAMBIOS NAFER SA | Apoderado | 30/12/2015 | |
RECAMBIOS NAFER SA | Secretario | 22/12/2014 | |
RECAMBIOS NAFER SA | Consejero | 22/12/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA
Empresa: LAUMAIX SL
Consejero
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
- Mayoz Echeverria Berreyarza Juan-ignacio
- Mayoz Fernandez Ignacio
- Mayoz Fernandez Xantal
Presidente
Secretario
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 93, S 8, H SS 43464, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-20
Empresa: RECAMBIOS NAFER SA
Consejero
- Fernandez Lopez Angel
- Fernandez Zornoza Angel Maria
- Fernandez Zornoza Francisco Javier
- Fernandez Zornoza Iciar
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
- Zornoza Ortiz Begoña
Presidente
Secretario
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 162, S 8, H SS 1730, I/A 19 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Empresa: GRUPO ANBEFE SL
Apoderado
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 214, S 8, H SS 24483, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Empresa: INVERSEI 98 SL
Apoderado
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 133, S 8, H SS 14793, I/A 9 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Empresa: RECAMBIOS NAFER SA
Apoderado
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 161, S 8, H SS 1730, I/A 17 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Empresa: RECAMBIOS NAFER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Lopez Angel
- Fernandez Zornoza Angel Maria
- Fernandez Zornoza Francisco Javier
- Fernandez Zornoza Iciar
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
- Zornoza Ortiz Begoña
Presidente
Secretario
- Fernandez Zornoza Maria-amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 161, S 8, H SS 1730, I/A 16 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-20
Información de FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA
Mostramos los datos de FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ZORNOZA MARIA-AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos