FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APL SERVICIOS ELECTRICOS SL | Socio Unico | 23/08/2019 | 21/05/2020 |
APL SERVICIOS ELECTRICOS SL | Administrador Unico | 23/08/2019 | 21/05/2020 |
ALAYAN RENTAL SL | Apoderado | 11/03/2015 | 07/09/2018 |
ALAYAN RENTAL SL | Administrador Solidario | 27/07/2011 | 08/04/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA
Empresa: APL SERVICIOS ELECTRICOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Villarreal Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35243 , F 83, S 8, H M 633678, I/A 3 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: APL SERVICIOS ELECTRICOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Villarreal Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35243 , F 83, S 8, H M 633678, I/A 2 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Empresa: APL SERVICIOS ELECTRICOS SL
Socio Único
- Fernandez Villarreal Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35243 , F 83, S 8, H M 633678, I/A 2 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Apoderado
- Fernandez Villarreal Ana-maria
- Vega Perez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 105, S 8, H M 344541, I/A 38 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Villarreal Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 101, S 8, H M 344541, I/A 30 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Apoderado
- Fernandez Villarreal Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 99, S 8, H M 344541, I/A 28 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Villarreal Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19606 , F 224, S 8, H M 344541, I/A 21 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Información de FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VILLARREAL ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos