FERNANDEZ VILLAR ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VILLAR ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ VILLAR ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERVILAN SA | Administrador Unico | 31/10/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VILLAR ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VILLAR ANGEL
Empresa: FERVILAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Villar Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 8, S 8, H TO 7519, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-45
Empresa: FERVILAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Villar Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 8, S 8, H TO 7519, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-45
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artillo Grau Julio
- Duque Garcia Eduardo
- Fernandez Villar Angel
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Teba Guirao Guillermo
- Vargas Gallardo Enrique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368 , F 17, S 8, H SE 62919, I/A 15 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Empresa: INSTALACIONES INABENSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artillo Grau Julio
- Duque Garcia Eduardo
- Fernandez Villar Angel
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Teba Guirao Guillermo
- Vargas Gallardo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 181, S 8, H SE 20724, I/A 274 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-41
Apoderado Mancomunado
- Dean Garcia Adamez Juan Carlos
- Dean Garcia Adamez Juan Carlos
- Duque Garcia Eduardo
- Duque Garcia Eduardo
- Duque Garcia Eduardo
- Fernandez Villar Angel
- Fernandez Villar Angel
- Fernandez Villar Angel
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Teba Guirao Guillermo
- Vargas Gallardo Enrique
- Vargas Gallardo Enrique
- Vargas Gallardo Enrique
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368 , F 11, S 8, H SE 62919, I/A 11 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-41
Empresa: INSTALACIONES INABENSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 166, S 8, H SE 20724, I/A 260 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artillo Grau Julio
- Duque Garcia Eduardo
- Fernandez Villar Angel
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Teba Guirao Guillermo
- Vargas Gallardo Enrique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4187 , F 181, S 8, H SE 62919, I/A 9 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-41
Empresa: INSTALACIONES INABENSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artillo Grau Julio
- Duque Garcia Eduardo
- Fernandez Villar Angel
- Gonzalez Dominguez Alfonso
- Teba Guirao Guillermo
- Vargas Gallardo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 157, S 8, H SE 20724, I/A 253 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-41
Información de FERNANDEZ VILLAR ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ VILLAR ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VILLAR ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos