FERNANDEZ VILLAR AMADEO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VILLAR AMADEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ VILLAR AMADEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERAR 2000 SL | Administrador Unico | 03/02/2021 | |
LAS PALMERAS 17 SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2012 | 09/05/2017 |
LAS PALMERAS 17 SL | Liquidador Mancomunado | 09/05/2017 | 09/05/2017 |
LUIS S GRAFICS P L V SL | Administrador Unico | 26/06/2015 | 26/06/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VILLAR AMADEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VILLAR AMADEO
Empresa: FERAR 2000 SL
Administrador Unico
- Fernandez Villar Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 91, S 8, H B 118144, I/A 8 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: LAS PALMERAS 17 SL
Liquidador Mancomunado
- Duran Herrerias Jaime
- Fernandez Villar Amadeo
- Martinez Garcia Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43146 , F 79, S 8, H B 423990, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Empresa: LAS PALMERAS 17 SL
Administrador Mancomunado
- Duran Herrerias Jaime
- Fernandez Villar Amadeo
- Martinez Garcia Bibiano
Liquidador Mancomunado
- Duran Herrerias Jaime
- Fernandez Villar Amadeo
- Martinez Garcia Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43146 , F 79, S 8, H B 423990, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Empresa: LUIS S GRAFICS P L V SL
Administrador Unico
- Fernandez Villar Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35629 , F 162, S 8, H B 274720, I/A 5 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-08
Empresa: LUIS S GRAFICS P L V SL
Administrador Unico
- Fernandez Villar Amadeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35629 , F 162, S 8, H B 274720, I/A 4 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-08
Empresa: LAS PALMERAS 17 SL
Administrador Mancomunado
- Duran Herrerias Jaime
- Fernandez Villar Amadeo
- Martinez Garcia Bibiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43146 , F 78, S 8, H B 423990, I/A 1 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Información de FERNANDEZ VILLAR AMADEO
Mostramos los datos de FERNANDEZ VILLAR AMADEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VILLAR AMADEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos