FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISIONCENTER GRANADA SL | Administrador Solidario | 02/07/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA
Empresa: VISIONCENTER GRANADA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vilchez Margarita
- Gonzalez Ocaña Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 163, S 8, H GR 53537, I/A 1 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-18
Empresa: ONK3 2012 SL
Liquidador
- Fernandez Vilchez Margarita
- Garzon Lopez Maria-florentina
- Gonzalez Ocaña Irene
- Ortega Alarcon Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 77, S 8, H GR 42080, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-18
Empresa: ONK3 2012 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vilchez Margarita
- Garzon Lopez Maria-florentina
Liquidador
- Fernandez Vilchez Margarita
- Garzon Lopez Maria-florentina
- Gonzalez Ocaña Irene
- Ortega Alarcon Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 77, S 8, H GR 42080, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-18
Empresa: TETRAEDRO BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vilchez Margarita
- Gonzalez Ocaña Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 172, S 8, H GR 41541, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-18
Empresa: ONK3 2012 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vilchez Margarita
- Garzon Lopez Maria-florentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 77, S 8, H GR 42080, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-18
Empresa: TETRAEDRO BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vilchez Margarita
- Gonzalez Ocaña Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 171, S 8, H GR 41541, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-18
Información de FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA
Mostramos los datos de FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VILCHEZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos