FERNANDEZ VILA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VILA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ VILA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA NATURAL CARAMAÑOLA SL | Socio Unico | 19/04/2024 | |
PERFIL POLO SL | Administrador Unico | 29/05/2019 | |
PERFIL POLO SL | Apoderado Solidario | 22/01/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VILA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VILA MARIA JOSE
Empresa: ARQUITECTURA NATURAL CARAMAÑOLA SL
Administrador Unico
- Fernandez Vila Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819795, I/A 2 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: ARQUITECTURA NATURAL CARAMAÑOLA SL
Administrador Unico
- Fernandez Vila Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 200, S 8, H M 819795, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: ARQUITECTURA NATURAL CARAMAÑOLA SL
Socio Único
- Fernandez Vila Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 200, S 8, H M 819795, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: PERFIL POLO SL
Administrador Unico
- Fernandez Vila Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41220 , F 198, S 8, H B 383074, I/A 6 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: PERFIL POLO SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Vila Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41220 , F 198, S 8, H B 383074, I/A 5 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Información de FERNANDEZ VILA MARIA JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ VILA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VILA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos