FERNANDEZ VICO EMILIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VICO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ VICO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUIFORMA BALEARES SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2016 | 09/03/2020 |
TUIFORMA BALEARES SL | Administrador Solidario | 24/09/2015 | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VICO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VICO EMILIO
Empresa: TUIFORMA BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Vico Emilio
- Ramirez Mcelhinney Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 110, S 8, H PM 77076, I/A 3 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: TUIFORMA BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Vico Emilio
- Ramirez Mcelhinney Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 110, S 8, H PM 77076, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: TUIFORMA BALEARES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vico Emilio
- Ramirez Mcelhinney Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 110, S 8, H PM 77076, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: TUIFORMA BALEARES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Vico Emilio
- Ramirez Mcelhinney Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 108, S 8, H PM 77076, I/A 1 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-07
Información de FERNANDEZ VICO EMILIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ VICO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VICO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos