FERNANDEZ VELLALTA LUIS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VELLALTA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ VELLALTA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUALIDAD ESCOLAR Y FAMILIAR DE PREVISION SOCIAL | Sec.J.Rec | 31/05/2022 | |
MUTUALIDAD ESCOLAR Y FAMILIAR DE PREVISION SOCIAL | Miem.J.Rec | 31/05/2022 | |
MUTUALIDAD ESCOLAR Y FAMILIAR DE PREVISION SOCIAL | Sec.J.Rec | 04/11/2009 | |
MUTUALIDAD ESCOLAR Y FAMILIAR DE PREVISION SOCIAL | Miem.J.Rec | 04/11/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VELLALTA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VELLALTA LUIS
Auditor
Miem.J.Rec
- Fernandez Vellalta Luis
- FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE MADRID SA
- Fundacion Instituto De Promocion Cultural Iproc
Representante
Sec.J.Rec
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 65, S 8, H M 64436, I/A 41 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: CENTROS EDUCATIVOS MADRILEÑOS SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 194, S 8, H M 410000, I/A 16 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: CENTROS EDUCATIVOS MADRILEÑOS SA
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 193, S 8, H M 410000, I/A 13 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34304 , F 213, S 8, H M 441323, I/A 17 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SA
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33174 , F 59, S 8, H M 196047, I/A 44 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33174 , F 52, S 8, H M 196047, I/A 39 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24525 , F 208, S 8, H M 441323, I/A 11 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
Empresa: CENTROS EDUCATIVOS MADRILEÑOS SA
Secretario No Consejero
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22894 , F 57, S 8, H M 410000, I/A 10 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
Miem.J.Rec
- Fernandez Vellalta Luis
Sec.J.Rec
- Fernandez Vellalta Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 61, S 8, H M 64436, I/A 36 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28
Información de FERNANDEZ VELLALTA LUIS
Mostramos los datos de FERNANDEZ VELLALTA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VELLALTA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos