FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION EMPRESARIAL SHEBELLE SL | Socio Unico | 15/07/2010 | |
PV PROJET SL | Socio Unico | 14/01/2010 | |
PV PROJET SL | Administrador Unico | 14/01/2010 | |
GESTION EMPRESARIAL SHEBELLE SL | Administrador Unico | 30/07/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: FERDISOL SL
Liquidador
- Fernandez Vega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 134, S 8, H CA 8995, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-11
Empresa: FERDISOL SL
Administrador Unico
- Fernandez Vega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 134, S 8, H CA 8995, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-11
Empresa: GESTION EMPRESARIAL SHEBELLE SL
Socio Único
- Fernandez Vega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 143, S 8, H SE 83467, I/A 2 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-41
Empresa: PV PROJET SL
Administrador Unico
- Fernandez Vega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 19, S 8, H CA 39839, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-11
Empresa: PV PROJET SL
Socio Único
- Fernandez Vega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 19, S 8, H CA 39839, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-11
Empresa: GESTION EMPRESARIAL SHEBELLE SL
Administrador Unico
- Fernandez Vega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 140, S 8, H SE 83467, I/A 1 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-41
Información de FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VEGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos