FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALMESI PARADISE SL | Apoderado Solidario | 22/11/2023 | |
EGARPIANC SL | Apoderado Solidario | 22/11/2023 | |
PISSANES 2011 SL | Apoderado Solidario | 21/11/2023 | |
ANTANAR PROYECTOS Y PROMOCIONES SL | Apoderado Solidario | 07/11/2017 | |
FLYER INVERSIONES 2013 SL | Apoderado Solidario | 06/11/2017 | |
PLANTAIN SPAIN SL | Apoderado Solidario | 06/11/2017 | |
APROVECHAMIENTOS Y GESTION INMOBILIARIA ACCATA SA | Apoderado Solidario | 06/11/2017 | |
CONCESIONARIA DE PUERTOS DEL LEVANTE SA | Apoderado Solidario | 06/11/2017 | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTALACIONES PORTUARIAS SA | Apoderado Solidario | 06/11/2017 | |
COINTASADOS SL | Apoderado Solidario | 06/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT
Empresa: EGARPIANC SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Valverde Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 99, S 8, H B 278966, I/A 24 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: GUADALMESI PARADISE SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Valverde Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 134, S 8, H B 250457, I/A 17 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: PISSANES 2011 SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Valverde Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42935 , F 73, S 8, H B 419853, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
- Puig Roig Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45701 , F 186, S 8, H B 496357, I/A 10 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: ANTANAR PROYECTOS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Gomez Cabrera Nayla
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44337 , F 152, S 8, H B 453176, I/A 21 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: COPCISA PROMO SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Gomez Cabrera Nayla
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44284 , F 187, S 8, H B 265789, I/A 56 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
Empresa: SANT QUINTI 24 SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Gomez Cabrera Nayla
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 224, S 8, H B 115439, I/A 26 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
Empresa: SACUFLACA SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Gomez Cabrera Nayla
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36526 , F 127, S 8, H B 292577, I/A 7 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
Empresa: COPCISA ELECTRICA SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Gomez Cabrera Nayla
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44354 , F 64, S 8, H B 265791, I/A 46 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
Empresa: ILURO RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Fernandez Valverde Montserrat
- Gomez Cabrera Nayla
- Granados Perez Iciar
- Joval Palacin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37619 , F 224, S 8, H B 306085, I/A 13 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT
Mostramos los datos de FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos