FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEGIO MAYOR CAREU SL | Apoderado | 26/10/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN
Empresa: COLEGIO MAYOR CAREU SL
Apoderado
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6931 , F 213, S 8, H SE127354, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
Empresa: CULTURA Y FORMACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campuzano Zamalloa Jose Luis
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5901 , F 107, S 8, H SE 15886, I/A 39 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-41
Empresa: CULTURA Y FORMACION SA
Consejero
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Vicepresidente
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 211, S 8, H SE 15886, I/A 34 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: CULTURA Y FORMACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agueda Ballester Ortega
- Arias Hormaechea Pablo
- Barroso Becerra Ana Maria
- Campuzano Zamalloa Jose Luis
- Castaño Falcon Dolores
- Durban Fornieles Mercedes
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 210, S 8, H SE 15886, I/A 33 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-41
Empresa: CULTURA Y FORMACION SA
Consejero
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Vicepresidente
- Fernandez Vallejo Alejandra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 209, S 8, H SE 15886, I/A 32 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-41
Información de FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VALLEJO ALEJANDRA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos