FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINEMAN 2013 SL | Liquidador Unico | 20/09/2022 | |
ASTURVAL GOLD 2022 SL | Administrador Solidario | 08/07/2022 | |
GRUPO ALOMAR 2021 SL | Administrador Solidario | 03/01/2022 | |
CIDERMEN SL | Administrador Unico | 13/10/2020 | |
ASTURVAL CHANGE SA | Administrador Unico | 02/06/2020 | |
SAYMAR 2015 SL | Administrador Unico | 13/02/2015 | |
ASTURVAL 2013 SL | Socio Unico | 30/04/2013 | |
ASTURVAL 2013 SL | Administrador Unico | 30/04/2013 | |
FELGUECAS SL | Administrador Solidario | 24/02/2012 | |
MARAENAL 2010 SL | Socio Unico | 19/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
Empresa: TINEMAN 2013 SL
Liquidador Unico
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 27, S 8, H V 153690, I/A 3 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-46
Empresa: TINEMAN 2013 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Valle Agustin
- Naharros Carretero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 27, S 8, H V 153690, I/A 3 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-46
Empresa: ASTURVAL GOLD 2022 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Valle Agustin
- Malo Salas Silvia Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4503 , F 212, S 8, H AS 59613, I/A 1 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-33
Empresa: GRUPO ALOMAR 2021 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Valle Agustin
- Malo Salas Silvia Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11102, L 8380, F 32, S 8, H V 202084, I/A 1 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36556 , F 77, S 8, H M 656492, I/A 65 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Empresa: CIDERMEN SL
Administrador Unico
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4411 , F 205, S 8, H AS 56907, I/A 1 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-33
Empresa: ASTURVAL CHANGE SA
Administrador Unico
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10822, L 8101, F 159, S 8, H V 192771, I/A 1 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-46
Empresa: ASTURVAL CHANGE SA
Socio Único
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10822, L 8101, F 159, S 8, H V 192771, I/A 1 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-46
Empresa: MARCLAMARA SL
Administrador Unico
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 12, S 8, H M 596318, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: MARCLAMARA SL
Administrador Unico
- Fernandez Valle Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33137 , F 9, S 8, H M 596318, I/A 1 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ VALLE AGUSTIN
Mostramos los datos de FERNANDEZ VALLE AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VALLE AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos