FERNANDEZ URIA JAIME
Informe ejecutivo de FERNANDEZ URIA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ URIA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSIPIMA SA | Apoderado Solidario | 16/09/2014 | 20/12/2022 |
JUSIPIMA SA | Administrador Unico | 13/02/2012 | 10/01/2013 |
JUSIPIMA SA | Administrador Unico | 17/07/2009 | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ URIA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ URIA JAIME
Empresa: JUSIPIMA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Uria Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 208, S 8, H B 40466, I/A 21 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Uria Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 206, S 8, H B 40466, I/A 14 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Administrador Unico
- Fernandez Uria Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 205, S 8, H B 40466, I/A 13 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Administrador Unico
- Fernandez Uria Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 205, S 8, H B 40466, I/A 12 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Administrador Unico
- Fernandez Uria Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 205, S 8, H B 40466, I/A 12 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Administrador Unico
- Fernandez Uria Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 205, S 8, H B 40466, I/A 11 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Información de FERNANDEZ URIA JAIME
Mostramos los datos de FERNANDEZ URIA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ URIA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos