FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T VIS T SL | Apoderado Mancomunado | 24/04/2023 | |
VIDEAC SA | Apoderado Mancomunado | 24/04/2023 | |
VIDEOREPORT SA | Apoderado Mancomunado | 24/04/2023 | |
ACICALA ESTILISMO SL | Apoderado Mancomunado | 24/04/2023 | |
MEJORANDO LO PRESENTE SL | Apoderado | 23/02/2021 | |
TERCER CAMERINO SL | Apoderado Mancomunado | 29/05/2020 | |
REZ ESTUDIO SL | Apoderado | 24/02/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN
Empresa: T VIS T SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- Caspueñas Bello Cristina Sara
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Herrera Majavacas Laura
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10110 , F 223, S 8, H M 161428, I/A 19 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: T VIS T SL
Apoderado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Kirpal Adrian
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Sisternas Tusell Maria
- Soler Cantalosella Jordi
- Vazquez Castellano Miguel Angel
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10110 , F 223, S 8, H M 161428, I/A 18 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: VIDEAC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 144, S 8, H M 51602, I/A 21 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: VIDEAC SA
Apoderado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Kirpal Adrian
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Sisternas Tusell Maria
- Soler Cantalosella Jordi
- Vazquez Castellano Miguel Angel
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 143, S 8, H M 51602, I/A 20 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: VIDEOREPORT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29459 , F 210, S 8, H M 11058, I/A 98 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: VIDEOREPORT SA
Apoderado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Kirpal Adrian
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Sisternas Tusell Maria
- Soler Cantalosella Jordi
- Vazquez Castellano Miguel Angel
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29459 , F 210, S 8, H M 11058, I/A 97 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: ACICALA ESTILISMO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- Caspueñas Bello Cristina Sara
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Herrera Manjavacas Laura
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Soler Cantalosella Jordi
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 193, S 8, H M 471106, I/A 49 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: ACICALA ESTILISMO SL
Apoderado Mancomunado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Kirpal Adrian
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Sisternas Tusell Maria
- Soler Cantalosella Jordi
- Vazquez Castellano Miguel Angel
- Via Melich Alberto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 192, S 8, H M 471106, I/A 48 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: VIDEOREPORT SA
Apoderado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Kirpal Adrian
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Sisternas Tusell Maria
- Soler Cantalosella Jordi
- Vazquez Castellano Miguel Angel
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29459 , F 206, S 8, H M 11058, I/A 95 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: VIDEAC SA
Apoderado
- Abans Iglesias Eva Maria
- Anglada Dordal Carme
- Anguera Armengol Laura
- Cardenal Carro Miguel
- D'amato Jose Nicolas
- De La Fuente Ruz Francisco Jose
- Diez Gamboa Irantzu
- Ensesa Viñas Josep
- Fernandez Espeso Laura
- Fernandez Tallon Maria Del Carmen
- Jimenez Gomez Maria Pilar
- Kirpal Adrian
- Mendez Zori Javier
- Panighi Isa Alejandra Claudia
- Rubio Garcia Jose Luis
- Ruiz De Gauna Pelaez Juan
- Sisternas Tusell Maria
- Soler Cantalosella Jordi
- Vazquez Castellano Miguel Angel
- Via Melich Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 140, S 8, H M 51602, I/A 18 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ TALLON MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos