FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALSTOM MOVILIDAD SL | Apoderado | 01/02/2023 | |
ALSTOM TRANSPORTE SA | Apoderado Mancomunado | 09/10/2019 | |
ALSTOM TRANSPORTE SA | Apoderado | 09/10/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE
Empresa: ALSTOM MOVILIDAD SL
Apoderado
- Fernandez Suarez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6090 , F 121, S 8, H BI 78600, I/A 21 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Empresa: ALSTOM MOVILIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Suarez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6090 , F 121, S 8, H BI 78600, I/A 21 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Empresa: BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Suarez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41618 , F 175, S 8, H M 277123, I/A 116 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: ALSTOM TRANSPORTE SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Suarez Enrique
Apoderado
- Fernandez Suarez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34453 , F 31, S 8, H M 135119, I/A 372 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: IMPRENTA QUILOGAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Suarez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 200, S 8, H AS 19921, I/A 4 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-33
Información de FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE
Mostramos los datos de FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SUAREZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos