FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ RODESNILLO SL | Administrador Solidario | 06/03/2015 | |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO SUR SL | Consejero | 11/06/2012 | |
RODESNILLO-DIAZ SL | Administrador Solidario | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD
Empresa: BEBIDAS FERNANDEZ RODESNILLO SA
Administrador Solidario
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 202, S 8, H M 36599, I/A 9 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: BEBIDAS FERNANDEZ RODESNILLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Rodesnillo Faustino
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
- Sevillano Diaz Francisca
Consejero
- Ares Barros Carlos
- Fernandez Rodesnillo Faustino
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
- Perez Villegas Angel Luis
- Sevillano Diaz Francisca
Presidente
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 202, S 8, H M 36599, I/A 9 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: BEBIDAS FERNANDEZ RODESNILLO SA
Consejero
- Ares Barros Carlos
- Fernandez Rodesnillo Faustino
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
- Perez Villegas Angel Luis
- Sevillano Diaz Francisca
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 201, S 8, H M 36599, I/A 8 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: BEBIDAS FERNANDEZ RODESNILLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Rodesnillo Faustino
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
- Sevillano Diaz Francisca
Presidente
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 201, S 8, H M 36599, I/A 8 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10369 , F 145, S 8, H M 19760, I/A 19 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Empresa: RODESNILLO-DIAZ SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16491 , F 16, S 8, H M 280738, I/A 5 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: RODESNILLO-DIAZ SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Sevillano Maria Jose
- Fernandez Sevillano Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16491 , F 16, S 8, H M 280738, I/A 5 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Información de FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SEVILLANO MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos