FERNANDEZ SERRA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SERRA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ SERRA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLOCIS SL | Administrador Solidario | 17/05/2017 | |
CASA USHER LLIBRETERS SL | Administrador Solidario | 28/02/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SERRA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SERRA MARIA
Empresa: LLOCIS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32534 , F 75, S 8, H B 98438, I/A 17 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: CASA USHER LLIBRETERS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Serra Maria
- Granados Llados Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44562 , F 148, S 8, H B 459995, I/A 2 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: CASA USHER LLIBRETERS SL
Administrador Unico
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44562 , F 148, S 8, H B 459995, I/A 2 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: BEATETSCORP SL
Liquidador
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 216, S 8, H PM 71735, I/A 5 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-07
Empresa: BEATETSCORP SL
Administrador Unico
- Fernandez Serra Maria
Liquidador
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 216, S 8, H PM 71735, I/A 5 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-07
Empresa: FERNANDEZ SERRA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Serra Javier
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 77, S 8, H S 7165, I/A 5 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-39
Empresa: CASA USHER LLIBRETERS SL
Administrador Unico
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44562 , F 148, S 8, H B 459995, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-08
Empresa: MERSENU SL
Liquidador
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31408 , F 58, S 8, H B 188675, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: MERSENU SL
Administrador
Liquidador
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31408 , F 58, S 8, H B 188675, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: BEATETSCORP SL
Administrador Unico
- Fernandez Serra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 215, S 8, H PM 71735, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-07
Información de FERNANDEZ SERRA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ SERRA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SERRA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos