FERNANDEZ SANZ LUIS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ SANZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES BRILLANTES SL | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
CINCO PUNSETES SL | Administrador Unico | 12/05/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANZ LUIS
Empresa: SONIDO MUCHACHO SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 59, S 8, H M 676465, I/A 3 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: LUIS FERNANDEZ SANZ SL
Liquidador
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10840 , F 91, S 8, H M 13430, I/A 6 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: LUIS FERNANDEZ SANZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10840 , F 91, S 8, H M 13430, I/A 6 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: PRODUCCIONES BRILLANTES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanz Luis
- Guardia Torrens Albert
- Ruiz Bartolome Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41348 , F 133, S 8, H M 732915, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: CINCO PUNSETES SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30958 , F 109, S 8, H M 557259, I/A 3 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-28
Empresa: SONIDO MUCHACHO SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 58, S 8, H M 676465, I/A 1 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: SONIDO MUCHACHO SL
Socio Único
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 58, S 8, H M 676465, I/A 1 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: DOMUS CIEMPOZUELOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25871 , F 82, S 8, H M 466346, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
Información de FERNANDEZ SANZ LUIS
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos