FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYGNUS SMART INVESTMENTS SL | Socio Unico | 12/09/2023 | |
CYGNUS SMART INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 12/09/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL
Empresa: CYGNUS SMART INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Fernandez Santos Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45626 , F 131, S 8, H M 802301, I/A 1 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: CYGNUS SMART INVESTMENTS SL
Socio Único
- Fernandez Santos Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45626 , F 131, S 8, H M 802301, I/A 1 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: KALLRAY SL
Administrador Solidario
- Fernandez Santos Jose Miguel
- Hidalgo Gamez Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 108, S 8, H J 19401, I/A 4 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-23
Empresa: KALLRAY SL
Administrador Solidario
- Fernandez Santos Jose Miguel
- Hidalgo Gamez Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 108, S 8, H J 19401, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-23
Empresa: KALLRAY SL
Administrador Unico
- Fernandez Santos Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 108, S 8, H J 19401, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-23
Empresa: KALLRAY SL
Administrador Unico
- Fernandez Santos Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 106, S 8, H J 19401, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-23
Empresa: KALLRAY SL
Socio Único
- Fernandez Santos Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 106, S 8, H J 19401, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-23
Información de FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANTOS JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos