FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIAN INTERSPAN SA | Administrador Unico | 20/07/2023 | |
IBERIAN INTERSPAN SA | Apoderado | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL
Empresa: IBERIAN INTERSPAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Santidrian Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29684 , F 197, S 8, H B 158363, I/A 13 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: IBERIAN INTERSPAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Santidrian Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29684 , F 197, S 8, H B 158363, I/A 13 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: IBERIAN INTERSPAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Santidrian Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29684 , F 197, S 8, H B 158363, I/A 12 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Empresa: IBERIAN INTERSPAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Santidrian Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29684 , F 197, S 8, H B 158363, I/A 12 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Empresa: IBERIAN INTERSPAN SA
Administrador Unico
- Fernandez Santidrian Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29684 , F 196, S 8, H B 158363, I/A 9 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Empresa: IBERIAN INTERSPAN SA
Apoderado
- Fernandez Santidrian Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29684 , F 194, S 8, H B 158363, I/A 7 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-08
Información de FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANTIDRIAN RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos