FERNANDEZ SANJUAN PABLO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANJUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ SANJUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION'95 ASESORIA CONSULTING SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
ADGESFIN95 SL | Administrador Solidario | 30/03/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANJUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANJUAN PABLO
Empresa: GESTION'95 ASESORIA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanjuan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977, L 1890, F 179, S 8, H MA 54177, I/A 4 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-29
Empresa: GESTION'95 ASESORIA CONSULTING SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Mejias Arjona Antonio Jesus
Consejero
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Mejias Arjona Antonio Jesus
Presidente
Secretario
- Fernandez Sanjuan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977, L 1890, F 179, S 8, H MA 54177, I/A 4 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-29
Empresa: ADGESFIN95 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Mejias Arjona Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 4929, F 218, S 8, H MA160220, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-29
Empresa: GESTION'95 ASESORIA CONSULTING SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Mejias Arjona Pedro Pablo
Consejero
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Mejias Arjona Pedro Pablo
Presidente
Secretario
- Fernandez Sanjuan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977, L 1890, F 178, S 8, H MA 54177, I/A 3 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-29
Empresa: GESTION'95 ASESORIA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Megias Arjona Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977, L 1890, F 178, S 8, H MA 54177, I/A 3 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-29
Empresa: GESTION'95 ASESORIA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanjuan Pablo
- Gonzalez Moyano Jeronimo Francisco
- Megias Arjona Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977, L 1890, F 177, S 8, H MA 54177, I/A 2 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-29
Información de FERNANDEZ SANJUAN PABLO
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANJUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANJUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos