FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPILAR BRISTOL SL | Administrador Unico | 29/10/2020 | |
SULZER PUMPS SPAIN SA | Apoderado | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA
Empresa: CAPILAR BRISTOL SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 55, S 8, H SS 24722, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: CAPILAR BRISTOL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanchez Susana
- Sanchez Nava Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 55, S 8, H SS 24722, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: AZUL Y NARANJA FOTOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanchez Susana
- Molina Villalba Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36014 , F 23, S 8, H M 647114, I/A 2 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: AZUL Y NARANJA FOTOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanchez Susana
- Molina Villalba Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36014 , F 21, S 8, H M 647114, I/A 1 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: SULZER PUMPS SPAIN SA
Apoderado
- Alonso Arranz Begoña
- Ayuso Barrios Alvaro
- Bally Frederic Louis
- Cabrera Gomez Isabel
- Codo Ibars Roger
- Del Villar Rubin Eduardo
- Fernandez Sanchez Susana
- Guerreiro Madeira Joao Andre
- Gutierrez Layuno Bruno
- Hernandez Benito Ana Belen
- Hernandez Padilla Sergio
- Herranz Ciudad Ester
- Llorente Bajo Nicanor
- Llorente Sierra Ruben
- Martin Negrete Juan
- Martinez Perez Daniel
- Mercader Conesa Andres
- Montes Aroca Julia
- Muñiz Docasal Beatriz
- Muñoz Garcia Ruth
- Perez Iglesias Olga
- Prieto Cabo Francisco Alberto
- Querol Jimenez Ester
- Ramalli Simone
- Sanroman Claver Gonzalo
- Sotillo Moyo Maria Jesus
- Spati Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32123 , F 146, S 8, H M 331808, I/A 28 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: SULZER PUMPS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Arranz Begoña
- Bally Frederic Louis
- Cabrera Gomez Isabel
- Colleti Sandro
- Del Villar Rubin Eduardo
- Fernandez Sanchez Susana
- Guerreiro Madeira Joao Andre
- Gutierrez Layuno Bruno
- Hernandez Benito Ana Belen
- Herranz Ciudad Ester
- Llorente Bajo Nicanor
- Martin Negrete Juan
- Martinez Perez Daniel
- Mercader Conesa Andres
- Montes Aroca Julia
- Montes Aroca Julia
- Muñoz Garcia Ruth
- Perez Laborda Hurtado Sarancho Gonzalo
- Prieto Cabo Francisco Alberto
- Prieto Cabo Franciscoalberto
- Querol Jimenez Ester
- Ramalli Simone
- Rivas Lopez Miguel Angel
- Sanroman Claver Gonzalo
- Sotillo Moyo Maria Jesus
- Spati Daniel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32123 , F 146, S 8, H M 331808, I/A 28 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: SULZER PUMPS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Arranz Begoña
- Bally Frederic Louis
- Cabrera Gomez Isabel
- Colleti Sandro
- Del Villar Rubin Eduardo
- Escorsell Padro Antonio
- Fernandez Sanchez Susana
- Guerreiro Madeira Joao Andre
- Gutierrez Layuno Bruno
- Hernandez Benito Ana Belen
- Herranz Ciudad Ester
- Llorente Bajo Nicanor
- Martin Negrete Juan
- Martinez Perez Daniel
- Mercader Conesa Andres
- Montes Aroca Julia
- Montes Aroca Julia
- Muñoz Garcia Ruth
- Perez Laborda Hurtado Sarancho Gonzalo
- Prieto Cabo Francisco Alberto
- Prieto Cabo Franciscoalberto
- Querol Jimenez Ester
- Ramalli Simone
- Rivas Lopez Miguel Angel
- Sanroman Claver Gonzalo
- Sotillo Moyo Maria Jesus
- Spati Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18991 , F 209, S 8, H M 331808, I/A 19 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28
Información de FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANCHEZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos