FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRES SOLES NERJA SL | Administrador Unico | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Empresa: HERMANOS SANCHEZ MILLON SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508, L 1421, F 185, S 8, H MA 41184, I/A 5 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-29
Empresa: CORDERO DE MESA FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787, L 2698, F 158, S 8, H MA 76744, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-29
Empresa: CORDERO DE MESA FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787, L 2698, F 158, S 8, H MA 76744, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: TRES SOLES NERJA SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4957, L 3864, F 92, S 8, H MA111743, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Empresa: HERMANOS SANCHEZ MILLON SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508, L 1421, F 185, S 8, H MA 41184, I/A 4 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-29
Información de FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos