FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB HOUSE DE VEHICULOS DEPORTIVOS SL | Administrador Unico | 24/11/2011 | |
PABRUJICUELA SL | Administrador Unico | 23/06/2010 | |
ERICSAM AUTOMOVILES SL | Administrador Unico | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA
Administrador Unico
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 56, S 8, H MA111337, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-29
Empresa: CLUB CARS-MOTOR ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 149, S 8, H CA 40879, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-11
Empresa: BILLOW CARS SL
Apoderado
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4655, L 3563, F 15, S 8, H MA101767, I/A 4 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: CLUB CARS-MOTOR ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 147, S 8, H CA 40879, I/A 1 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-11
Empresa: PABRUJICUELA SL
Administrador Unico
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 3689, F 113, S 8, H MA105882, I/A 1 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-29
Empresa: ERICSAM AUTOMOVILES SL
Administrador Unico
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27760 , F 179, S 8, H M 500255, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Empresa: BILLOW CARS SL
Apoderado
- Fernandez Samaniego Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4655, L 3563, F 14, S 8, H MA101767, I/A 2 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-29
Información de FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA
Mostramos los datos de FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SAMANIEGO VENTURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos